Informazioni su Dieter Bretscher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Bretscher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6640298, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
BVG-Stiftung für das Personal der Firma Bretscher Söhne AG, in Basel, CH-270.7.000.185-0, Stiftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 7, Publ. 5166534).
Name neu:
BVG-Stiftung für das Personal der Firma Bretscher Söhne AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde BVG und Stiftungsaufsicht Basel-Stadt vom 01.03.2012 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bretscher, Dieter, von Basel, in Pfeffingen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3141414, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Personalfürsorgestiftung der Bretscher Söhne AG, in Basel, CH-270.7.000.652-9, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 10.11.2003, S. 5, Publ. 1252188).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Bretscher Söhne AG in Liquidation. Auflösung der Stiftung gemäss Verfügung vom 18.10.2005 des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bretscher, Dieter, von Basel, in Pfeffingen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bretscher, Thomas, von Basel, in Aesch BL, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 851518, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Bretscher Söhne AG, in Basel, elektrische Stark- und Schwachstromanlagen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.1999, S. 8776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bätscher, Franz, von Rüschegg, in Itingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bretscher, Dieter, von Basel, in Pfeffingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Bretscher, Thomas, von Basel, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weippert, Stephan, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.