Informazioni su Ivo Brennwald
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ivo Brennwald
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1006053744, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Studio Bellevue AG, in Zernez, CHE-282.723.040, Via Suot 6, 7530 Zernez, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Vermietung und die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hunziker, Christian, von Brienz (BE), in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Brennwald, Ivo, von Meilen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005769143, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Vestor AG, in Sarnen, CHE-156.848.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brennwald, Ivo, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lilliefelth, Christopher, von Uetikon am See, in Zürich, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005566952, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Alegro Properties Holding AG, in Zug, CHE-435.821.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergenstjerna, Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brennwald, Ivo, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tegg, David James, schwedischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andersson, Tony, schwedischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.