Informazioni su Theo Bremer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Theo Bremer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2391863, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
TKG-Holding AG, in Schaffhausen, CHE-103.372.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2006, S. 12, Publ. 3543080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bremer, Theo, von Berlingen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Kurt, von Basadingen-Schlattingen, in Diessenhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1564983, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
ICSA SA, in Schaffhausen, CHE-107.365.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 19, Publ. 5166758).
Firma neu:
ICSA SA in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.05.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Von Bonin, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bremer, Theo, von Berlingen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Hanspeter, von Eschenbach LU, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6710754, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
AVO Baubranchen AG, in Schaffhausen, CH-020.3.001.741-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2006, S. 12, Publ. 3544704).
Statutenänderung:
05.06.2012.
Firma neu:
Friedberg Beteiligungs AG.
Zweck neu:
Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Laut Erklärung vom 05.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bremer, Theo, von Berlingen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
TB Treuhand AG, in Flurlingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bremer, Michael, von Berlingen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bremer-Engeli, Jennifer, von Berlingen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.