Informazioni su Stephan Breitenmoser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stephan Breitenmoser
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Breitenmoser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005376909, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Oxibu AG, in Luzern, CHE-330.168.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2021, Publ. 1005270430).
Statutenänderung:
07.12.2021.
Sitz neu:
Malters.
Domizil neu:
c/o Confides AG, Bahnhofstrasse 7, 6102 Malters. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenmoser, Stephan, von Luzern, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1005270430, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Oxibu AG, in Luzern, CHE-330.168.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2019, Publ. 1004697173).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valcarce Alvaro, José, spanischer Staatsangehöriger, in A Coruña (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Breitenmoser, Stephan, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004876599, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Star Expert GmbH, in Malters, CHE-363.636.323, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2019, Publ. 1004749000).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vendacon Management UG (haftungsbeschränkt) (HRB32043), in Zweibrücken (DE), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hanke, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zweibrücken (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenmoser, Stephan, von Luzern, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].