Informazioni su Markus Bruno Breitenmoser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Markus Bruno Breitenmoser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005371070, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ALPORA AG, in Zug, CHE-250.055.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398459).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brecht, Dr. Leo, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitenmoser, Markus Bruno, von Bütschwil-Ganterschwil, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haindl, Patrick, von Freienbach, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halsig, Silvio, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palamar, Nadia, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönleber Brecht, Ruth, von Bottighofen, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004676865, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gadola, Marco, von Trun, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rochat, Jean-Philippe, von L'Abbaye, in Epalinges, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Helfenstein, Werner, von Sempach, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lanz, Christoph, von Biel/Bienne, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlager, Roman , von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenmoser, Markus, von Bütschwil-Ganterschwil, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hoejsgaard, Hans Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kamber Borens, Dr. Dagmar Maria, von Hägendorf, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stadlwieser, Bernd, österreichischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Andreas, von Villnachern, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Zwahlen, Beat , von Boltigen, in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Widen].
Numero di pubblicazione: 4380743, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Meldungs Nr. 4'369'043, publizierten Tagesregistereintrag Nr. 10'322 vom 16.07.2018 ALPORA AG, in Zug, CHE-250.055.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4369043).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönleber Brecht, Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Schönleber, Ruth];
Breitenmoser, Markus Bruno, von Bütschwil-Ganterschwil, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Breitenmoser, Markus];
Kauffeldt, Dr. Julian Vincent, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Kauffeldt, Julian].