Informazioni su Urs Brawand
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Brawand
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005709304, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Revolt Zycling AG, in Fehraltorf, CHE-162.041.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005638320).
Statutenänderung:
07.03.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den In- und Export, den Vertrieb und die Herstellung von Fahrrädern, von Fahrradzubehör, Sportbekleidung sowie von Sportartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'140'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'140'000.00].
Aktien neu:
1'200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'140'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung der Forderungen von CHF 400'000.00, wofür 60'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien an die im Aktien- resp. Wertrechtebuch eingetragenen Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Michael, von Zürich, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brawand, Urs, von Bassersdorf, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schoch, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Roger, von Lauterbrunnen, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005160536, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Revolt Zycling AG, in Fehraltorf, CHE-162.041.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005131803). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cica, Alexander, von Erlenbach (ZH), in Weiningen (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Michael, von Zürich, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brawand, Urs, von Bassersdorf, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
sme revision ag (CHE-280.124.638), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1005092570, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Automatify AG (Automatify SA) (Automatify Ltd.), in Wallisellen, CHE-317.685.838, Zwirnereistrasse 22, 8304 Wallisellen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Informationstechnologie und der Handel mit Softwarelizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brawand, Urs, von Bassersdorf, in Marthalen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heymann, André, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tut, Radu-Cosmin, rumänischer Staatsangehöriger, in Cluj-Napoca (RO), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.