Informazioni su Reto Brawand
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reto Brawand
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006133949, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft grassrooted, in Zürich, CHE-442.977.233, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2022, Publ. 1005591786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bazzana, Simon, von Gebenstorf, in Fehraltorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brawand, Reto, von Grindelwald, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welschinger, Tara, von Lütisburg, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Grüningen, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheinau];
Calamassi, Massimo, von Thayngen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finger, Janina, von Eriz, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Scharans];
Huber, Julia, von Elgg, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheinau];
Meyer, Kyro, von Ulmiz, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005591786, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft grassrooted, in Zürich, CHE-442.977.233, Gartenhofstrasse 27, 8004 Zürich, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.08.2022. 14.10.2022.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt die Kooperation von Konsumierenden und Produzierenden bezüglich sozial und ökologisch nachhaltiger Lebensmittel und anderer Artikel des täglichen Bedarfs («nachhaltige Produkte») zu angemessenen Preisen.
Sie verfolgt ihren Zweck insbesondere durch:
Beschaffung nachhaltiger Produkte und Verkauf nachhaltiger Produkte an die Konsumierenden, Abnahmeförderung und Absatzunterstützung von Produzierenden, die nachhaltige Produkte produzieren, Bildungs- sowie Sensibilisierungsarbeit betreffend nachhaltiger Produkte.
Anteilscheine:
CHF 250.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Bekanntmachungen der Genossenschaft erfolgen schriftlich an die Mitglieder und, soweit das Gesetz es vorsieht, im SHAB. Gemäss Erklärung vom 24.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lutzke, Annika, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Co-Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinau, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bazzana, Simon, von Gebenstorf, in Fehraltorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brawand, Reto, von Grindelwald, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finger, Janina, von Eriz, in Scharans, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gonzalez, Sylvia, von Luzein, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Julia, von Elgg, in Rheinau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welschinger, Tara, von Lütisburg, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2812776, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Neubühl, in Zürich, CH-020.5.900.654-0, Erwirbt Land, baut Wohnhäuser samt Nebenlokalen und vermietet diese, Genossenschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2004, S. 18, Publ. 2115130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Alfred, von Dübendorf, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kasa, Sylvia, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brawand, Reto, von Grindelwald, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur Konrad, Nadja Barbara, von Sarmenstorf, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Jean-Daniel, von Bern und La Neuveville, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höhener, Dr. Hans Peter, von Thal, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.