Informazioni su Jürg Braunschweiler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Braunschweiler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004897594, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
SCL Trudy AG, in Freienbach, CHE-115.863.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518613).
Firma neu:
SCL Trudy AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.05.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunschweiler, Jürg, von Illnau-Effretikon, in Rapperswil-Jona, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rohner, Jack, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004868007, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Helvetic Trust AG, in Zürich, CHE-109.315.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2020, Publ. 1004850489).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunschweiler, Jürg, von Illnau-Effretikon, in Rapperswil-Jona, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004644459, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SERSA GROUP AG (SCHWEIZ), in Zürich, CHE-105.937.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2019, Publ. 1004585223).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braunschweiler, Jürg, von Illnau-Effretikon, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurnher, Ernst, österreichischer Staatsangehöriger, in Schwarzach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebischer, Simone, von Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Christen, Ronny, von Oberdorf NW, in Steinmaur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kumpusch, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Bellinzona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Picco, Adriano, von Lenzburg, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Markus, von Reigoldswil, in Itingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada, Claudia, von Lumnezia, in Gordola, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Christian, von Schübelbach, in Thalheim an der Thur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schreiber, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Sennhauser, Mirko, von Lütisburg, in Fischenthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Dominik, von Altdorf UR, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kilchberg (ZH)];
Strohmaier, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuenhof, mit Kollektivprokura zu zweien.