Informazioni su Dr. Moritz Braun
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Moritz Braun
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005677480, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Star-Flotten Zürich und Rapperswil, in Zürich, CHE-194.338.719, Verein (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, S.0, Publ. 1947221).
Domizil neu:
c/o RA Daniel Wyss, Zeltweg 11, 8032 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Oliver Daniel, von Fällanden, in Kilchberg ZH, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun, Moritz, von Eschlikon, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryffel, Jürg, von Stäfa, in Stäfa, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebsamen, Beatrice, von Zürich, in Stallikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1947221, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Star-Flotten Zürich und Rapperswil, in Zürich, CHE-194.338.719, c/o Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
16.04.2013, 25.11.2014.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung der Starboot-Klasse sowie des Starboot-Segelns, die Umsetzung der Statuten der INTERNATIONAL STAR CLASS YACHT RACING ASSOCIATION (ISCYRA), Vertretung der Interessen der Starboot-Segler auf und am Zürichsee, Förderung der Zusammenarbeit mit anderen Segelsportorganisationen sowie die Förderung von Kameradschaft und Geselligkeit unter den Mitgliedern.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Winkler, Oliver Daniel, von Fällanden, in Kilchberg ZH, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Hans, von Hergiswil bei Willisau, in Dietikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Oliver, von Seegräben, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun, Moritz, von Eschlikon, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Daniel, von Bern und Mirchel, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6520698, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Patronale Vorsorgestiftung der Schweizerischen Gesellschaft für Chemische Industrie, in Zürich, CH-020.7.903.653-4, Stiftung (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2005, S. 29, Publ. 3171708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braun, Dr. Moritz, von Eschlikon, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ponti, Silvio, von St. Gallenkappel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.