Informazioni su Jens-Uwe Braun
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Jens-Uwe Braun
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005457409, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Braun Anlagenbau GmbH, in Zug, CHE-110.030.500, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558615).
Statutenänderung:
14.04.2022.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Jens-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Klingnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2502647, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Braun Anlagenbau GmbH, in Steinhausen, CHE-110.030.500, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 22, Publ. 5739818).
Statutenänderung:
12.11.2015.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Artherstrasse 28A, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Jens-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Liestal].
Numero di pubblicazione: 5739818, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tallmen GmbH, bisher in Eptingen, CH-280.4.006.488-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S. 6, Publ. 5571922).
Gründungsstatuten:
16.04.2003.
Statutenänderung:
25.06.2010, 13.07.2010.
Firma neu:
Braun Anlagenbau GmbH.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Sumpfstrasse 26, 6300 Zug.
Zweck neu:
Dienstleistungen in der Unternehmensberatung, insbesondere im Projektmanagement des Maschinen- und Anlagenbau für nationale und internationale Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen in den Projektphasen der Initialisierung, Genehmigung, Engineering, Controlling sowie Beratung. Abschluss von Lizenzverträgen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greiner, Sacha, von Basel, in Eptingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Jens-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Liestal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].