Informazioni su Claude Braun
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Claude Braun
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claude Braun
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1006007646, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Pro Longo maï, in Basel, CHE-433.568.870, St. Johanns-Vorstadt 13, 4056 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
11.10.2023.
Zweck:
Der Förderverein "Pro Longo maï" bezweckt die Unterstützung der Unternehmungen, Projekte und Aktionen der natürlichen und juristischen Personen, welche der Longo maï-Bewegung angeschlossen sind oder ihr nahestehen. Rechtsanspruch auf Unterstützung steht nur demjenigen zu, dem sie vom Verein durch schriftliche Erklärung ausdrücklich eingeräumt wurde.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Spenden, Schenkungen, Erbschaften, Unkostenbeiträge, Subventionen, sowie durch weitere Erträge.
Eingetragene Personen:
Chaupin, Julia, französische Staatsangehörige, in Dargun (DE), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naegele nom d'usage Furet, Ulrike Mechtild, französische Staatsangehörige, in Limans (FR), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küpfer, Adrian, von Elgg, in Haute-Sorne, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun, Claude, von Zürich, in Haute-Sorne, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rössler, Michael, von Haute-Sorne, in Haute-Sorne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigot, Julie, französische Staatsangehörige, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Del Sol, Iris Lidia Visa, französische Staatsangehörige, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005921763, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Europäisches Bürger:innen Forum, Komitee Schweiz (Forum Civique Européen, comité Suisse), in Basel, CHE-320.235.594, St. Johanns-Vorstadt 13, 4056 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
01.07.1991. 04.12.2023.
Zweck:
Der Verein Europäisches Bürger:innen Forum, Komitee Schweiz unterstützt die Aktivitäten des Europäischen Bürger:innen Forums. Er unterstützt Bemühungen und Initiativen für den Aufbau eines friedlichen und demokratischen Europas.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Spenden, Schenkungen, Erbschaften, Auftragsmandate (selten), Unkostenbeiträge.
Eingetragene Personen:
Dahmke, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in St. Martin de Crau (FR), Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hahn Lindenmaier, Katharina Ursula, von Basel, in Basel, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Esther, von Oberlangenegg, in Haute-Sorne, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rössler, Michael, von Haute-Sorne, in Haute-Sorne, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stipp, Babette, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun, Claude, von Zürich, in Haute-Sorne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dekker, Geertruida Hendrica, niederländische Staatsangehörige, in Dargun (DE), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005202990, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Longo Mai, in Basel, CHE-112.320.570, Stiftung (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2020, Publ. 1004876756).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braun, Claude, von Zürich, in Undervelier, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rahm, Gabriele Margareta Elisabeth, von Basel, in Basel, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peters, Gregor Johannes, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].