Informazioni su Lutz Brandes
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lutz Brandes
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004456597, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sebe GmbH, in Cham, CHE-108.472.372, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2011, Publ. 6151120).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandes, Beatrix, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Support-4-IT AG (CHE-113.073.434), in Cham, Gesellschafterin, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Brandes, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 6151120, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sebe GmbH, bisher in Remetschwil, CH-400.4.017.794-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2009, S. 2, Publ. 4910758).
Gründungsstatuten:
03.09.1996.
Statutenänderung:
23.03.2011.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 5, 6330 Cham.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 60'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher). [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsche, Roger, von Kirchberg SG, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00;
Rütsche-Wolfisberg, Beatrice, von Kirchberg SG und Sins, in Remetschwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 36'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Support-4-IT AG (CH-170.3.029.784-3), in Cham, Gesellschafterin, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brandes, Beatrix, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brandes, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 5960152, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Support-4-IT AG, in Cham, CH-170.3.029.784-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2009, S. 22, Publ. 5244922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reimann, Marie-Claude, französische Staatsangehörige, in Immensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reimann, Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Immensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandes, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].