Informazioni su Maja Brander
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Maja Brander
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005414152, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 29829 vom 01.07.2021 Allianz Pension Invest - Teilautonome Sammelstiftung für berufliche Vorsorge, in Wallisellen, CHE-196.578.832, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005376622). Der im SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021 publizierte TR-Eintrag 29829 vom 01.07.2021 erfolgte teilweise irrtümlich: Brander, Maja, von Wallisellen, in Dietlikon wurde anstelle von Astrid Brändle irrtümlich gelöscht. Der Eintrag von Brändle Astrid wird gestrichen und Maja Brander wird wieder eingetragen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Astrid, von Zürich, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brander, Maja, von Wallisellen, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005239987, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Allianz Pension Invest - Teilautonome Sammelstiftung für berufliche Vorsorge, in Wallisellen, CHE-196.578.832, Stiftung (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005032936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Ballmer, Markus, von Lausen, in Herbetswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brander, Maja, von Wallisellen, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Jessica, von Dinhard, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle;
Chappuis, Caroline Huguette, von Broc, in Rümlang, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüppi-Lischer, Sarah Angelika, von Schüpfheim, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4307407, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Allianz Pension Invest - Teilautonome Sammelstiftung für berufliche Vorsorge, in Wallisellen, CHE-196.578.832, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4092873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Dr. Christian, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brander, Maja, von Wallisellen, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deplazes, Markus, von Sumvitg, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meury, Philipp, von Blauen, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüttimann, Sabina Maria, von Abtwil, in Muri (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.