Informazioni su Michael Brandenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Brandenberger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Brandenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005946660, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Zuhause Finanz AG, in Kreuzlingen, CHE-263.989.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005306462).
Statutenänderung:
20.12.2023.
Sitz neu:
Märstetten.
Domizil neu:
c/o Fabienne und Michael Brandenberger, Unterholzstrasse 14, 8561 Ottoberg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Anpassung Funktionsbezeichnungen von Amtes wegen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Michael, von Buch am Irchel, in Ottoberg (Märstetten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Brandenberger, Dr. Benjamin, von Buch am Irchel, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005739694, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung Sprachheilschule Thurgau, in Romanshorn, CHE-327.486.832, Alleestrasse 2, 8590 Romanshorn, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
05.04.2023.
Zweck:
Die Stiftung Sprachheilschule Thurgau bezweckt den Betrieb einer sonderpädagogischen Schule im Kanton Thurgau. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Aufsichtsbehörde:
Die Stiftungsaufsicht wird zu einem späteren Zeitpunkt übernommen.
Eingetragene Personen:
Isenring, Franz Xaver, von Degersheim, in Weinfelden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Busch, Susanne, von Hitzkirch, in Frauenfeld, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
A'Wengen, Christoph, von Basel, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bircher, Lukas, von Küttigen, in Wigoltingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandenberger, Michael, von Buch am Irchel, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenherr, Jolanda, von Thundorf, in Berlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lorandi, Mara, von Amriswil, in Amriswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
steffen rausch kessler ag frauenfeld (CHE-114.873.408), in Frauenfeld, Revisionsstelle;
Nobs, Rainer, von Seedorf (BE), in Romanshorn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sonderegger, Marco, von Heiden, in Ottoberg (Märstetten), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004795585, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
ROMI Immobilien AG, in Kreuzlingen, CHE-115.859.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, S.0, Publ. 2605585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Dr. Roland, von Weinfelden, in Tägerwilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Michael, von Buch am Irchel, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].