Informazioni su Christian Brand
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Brand
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005091491, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verband Schweizerischer Hobelwerke (VSH), bisher in Bern, CHE-100.582.086, Verein (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, Publ. 3398767).
Statutenänderung:
03.09.2020.
Name neu:
Verband Schweizerischer Hobelwerke.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Association Suisse des Raboteries).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Radgasse 3, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die allseitige Wahrung und Förderung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder als selbstständige Glieder der schweizerischen Holzwirtschaft. Er erstrebt namentlich die Verwirklichung und Erhaltung befriedigender Produktionsbedingungen und gesunder Absatzverhältnisse auf der Grundlage einer möglichst wettbewerbsbeständigen Holzverwertung. Der Verein fördert und verpflichtet seine Mitglieder, gute Qualitäten in der Ausführung der Holz- und Oberflächenbehandlungen zu gewährleisten.
Mittel neu:
Jahresbeiträge und sonstige Zuwendungen sowie Einnahmen aus Aktivitäten des Vereines.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Christian, von Lauperswil, in Rüderswil, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Guignard, Jean-Pierre, von Le Lieu, in Romainmôtier-Envy, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Stampfli, Peter, von Aeschi (SO), in Bern, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Peter, von Unteriberg, in Oberbüren, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Flückiger, Hans Peter, von Schöftland, in Schöftland, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Langheim, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Stein (AG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lädrach, Markus, von Konolfingen, in Worb, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mivelaz, Ismaël, von Poliez-Pittet, in Matran, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Michael, von Luzern, in Sursee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6757462, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
N Multibois S.A., à Tavannes, CH-073.3.005.541-0, société anonyme (No. FOSC 132 du 12.07.1999, p. 4724).
Nouvelle raison sociale:
N Multibois S.A. en liquidation.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
[Les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives sont levées de par la loi]. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 18.06.2012.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Houmard, Maud, de Champoz, à Malleray, administratrice, avec signature collective à deux;
Brand, Christian, de Lauperswil, à Langnau, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Houmard, Marc-André, de Champoz, à Malleray, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 3147606, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fritz Brand AG, in Rüderswil, CH-053.3.007.289-3, Betrieb einer Sägerei, Hobelwerk und Handel mit Holz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.1999, S. 4346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Christian, von Lauperswil, in Zollbrück (Gemeinde Rüderswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Benz, von Trub, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Samuel, von Hasle bei Burgdorf, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.