Informazioni su Eduard Brändli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eduard Brändli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6320484, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Laden Genossenschaft Zell-Rämismühle in Liquidation, in Zell ZH, CH-020.5.000.123-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 26, Publ. 5442816). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändli, Eduard, von Wädenswil, in Zell ZH, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5844260, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Brändli Tec GmbH, in Zell ZH, CH-020.4.000.983-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2003, S. 21, Publ. 990618).
Firma neu:
Brändli Tec GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.09.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Gerda Regula, von Wädenswil, in Fehraltorf, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in Winterthur, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Brändli, Eduard, von Wädenswil, in Zell ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5442816, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Laden Genossenschaft Zell-Rämismühle, in Zell ZH, CH-020.5.000.123-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2004, S. 23, Publ. 2063604).
Firma neu:
Laden Genossenschaft Zell-Rämismühle in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Eduard Brändli , Breitistrasse 13, 8487 Zell.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Erwin, von Zell ZH, in Zell ZH, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichmann, Max, von Gommiswald, in Zell ZH, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Josef, von Weesen, in Zell ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Menzi, Katharina, von Filzbach, in Zell ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Obrist, Verena, von Urmein, in Zell ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Eduard, von Wädenswil, in Zell ZH, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huggler, Ernst, von Zell ZH und Hasliberg, in Zell ZH, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Henn, Ralph, von Basel, in Zell ZH, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.