Informazioni su Jonas Brack
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jonas Brack
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005974646, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WeCare GmbH, in Opfikon, CHE-207.075.253, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005424633).
Statutenänderung:
20.02.2024.
Firma neu:
Switzerland BeautyCo GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Switzerland BeautyCo Ltd liab Co).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o DIEBUST Gastro Treuhand GmbH, Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft: Herstellung und Vertrieb von Kosmetika, Lebensmitteln, Getränken, Hygieneartikeln, Produkten des täglichen Bedarfs und Schönheitsartikeln;
internationaler Handel;
Import und Export von Waren;
E-Commerce. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odeur de Provence Group AG (CHE-445.984.206), in Opfikon, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 400.00;
Ronner, Jason Chee Ho, von Vorderthal, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Brack, Jonas, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yang, Hao, chinesischer Staatsangehöriger, in Shenzhen (CN), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 400.00;
Biolley, Rafael, von Neuchâtel, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005959892, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Odeur de Provence Group AG, bisher in Opfikon, CHE-445.984.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2022, Publ. 1005404282).
Statutenänderung:
05.02.2024.
Übersetzungen der Firma neu:
Die Übersetzungen der Firma wurden gestrichen.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 4, 9100 Herisau.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brack, Jonas, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ronner, Jason Chee Ho, von Vorderthal, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüf, Manfred, von Uster, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Risse, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Direktor und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005803615, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Brack Fensterbau AG, in Kreuzlingen, CHE-107.946.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2019, Publ. 1004739885).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brack, Jonas, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brack, Linus, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.