Informazioni su Stéphane Bourgeois
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stéphane Bourgeois
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stéphane Bourgeois
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005989507, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
SGH Swiss Group Holding SA, à Martigny, CHE-114.839.788, société anonyme (No. FOSC 104 du 31.05.2019, Publ. 1004642189).
Nouvelle adresse:
c/o Stéphane Bourgeois, Rue des Finettes 15, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boulnoix, Xavier, de Vétroz, à Martigny, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président;
Butty, Jean-Pierre, de Ursy, à Vernier, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Bourgeois, Stéphane, de Bovernier, à Martigny, membre et secrétaire du conseil d'administration, sans droit de signature;
Dubois, Jean-Marie, de Chamoson, à Leytron, membre du conseil d'administration, caissier, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 1639005, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
SGH Swiss Group Holding SA, à Martigny, CHE-114.839.788, société anonyme (No. FOSC 204 du 22.10.2013, Publ. 1139597).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bourgeois, Stéphane, de Bovernier, à Bovernier, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Bourgeois-Kouakou, Marie-Laurelle, de Bovernier, à Bovernier, administratrice, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Boulnoix, Xavier, de Vétroz, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président].
Numero di pubblicazione: 1139597, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
SGH Swiss Group Holding SA, à Martigny, CH-660.1.033.009-3, société anonyme (No. FOSC 60 du 26.03.2012, Publ. 6609816).
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire FIDAG SA, Rue des Cèdres 9, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Aka, Ety, de Genève, à Genève, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Donnet-Monay, Daniel, de Troistorrents, à Martigny, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Butty, Jean-Pierre, de Ursy, à Châtelaine (Vernier), président, avec signature collective à deux;
Bourgeois, Stéphane, de Bovernier, à Bovernier, vice-président, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Bourgeois-Kouakou, Marie-Laurelle, de Bovernier, à Bovernier, administratrice, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: présidente avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Boulnoix, Xavier, de Vétroz, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Mudry, Jacques, dit Jacquy, de Lens, à Lens, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.