Informazioni su Ernst Bosshart
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Bosshart
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6773766, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bosshart Malerbetrieb GmbH, in Aadorf, CH-440.4.015.857-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2009, S. 16, Publ. 5290114).
Statutenänderung:
21.03.2012. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshart, Ernst, von Fischingen, in Guntershausen bei Aadorf (Aadorf), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofner, Andreas Reto, von Weisslingen, in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 773870, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bosshart Malerbetrieb GmbH, in Aadorf, Hauptstrasse 23, 8357 Guntershausen bei Aadorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.11.2002, 4.12.2002.
Zweck:
Ausführung von Maler- und Gipserarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bachofner, Andreas Reto, von Weisslingen, in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Bosshart, Ernst, von Fischingen, in Guntershausen bei Aadorf (Aadorf), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.