Informazioni su André Bossert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Bossert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005738524, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Roteq Global AG, in Freienbach, CHE-104.019.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2023, Publ. 1005707289).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossert, André, von Altbüron, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Altbüron, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bossert-Klampfer, Leonie, von Altbüron, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strub, Silvan, von Volketswil, in Weisslingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004720201, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Roteq Global AG, in Langnau am Albis, CHE-104.019.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2016, S.0, Publ. 3156801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossert, Denise, von Zürich und Altbüron, in Rüschlikon, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossert, André, von Zürich und Altbüron, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sidney (AU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Läderach, Erika, von Worb, in Adlikon, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004697862, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Roteq Switzerland AG, in Langnau am Albis, CHE-298.083.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4327485).
Statutenänderung:
06.08.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossert, André, von Altbüron, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sydney (AU)].