Informazioni su Peter Boss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Boss
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Boss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5343362, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Job Team Personaldienstleistung AG, in Thun, CH-036.3.041.162-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2008, S. 2, Publ. 4322604).
Statutenänderung:
31.03.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Dach, Marc, von Lyss, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spring Markus, dipl. Wirtschaftsprüfer (CH-092.1.007.144-0), in Spiez, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Peter, von Sigriswil, in Uetendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4322604, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Job Team Personaldienstleistung AG, in Thun, CH-036.3.041.162-6, Bahnhofstrasse 12, 3600 Thun, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.01.2008, 29.01.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Personal anzuwerben, auszusuchen, für eine zeitweilige oder ständige Anstellung an einen Betrieb zu vermitteln, die Mithilfe im Personalbereich, die Anwerbung oder die Ausbildung von Führungskräften, die Verwaltung und die Vertretung anderer Gesellschaften sowie in Regie durchgeführte Arbeiten zu übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend die Veröffentlichung im SHAB vorschreibt.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Boss, Peter, von Sigriswil, in Uetendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Dach, Marc, von Lyss, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spring Markus, dipl. Wirtschaftsprüfer (CH-092.1.007.144-0), in Spiez, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4207816, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Randstad (Schweiz) AG, in Aarau, CH-400.9.028.376-1, Anwerbung, Auswahl und Vermittlung von Personal usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2007, S. 2, Publ. 4139970).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boss, Peter, von Sigriswil, in Uetendorf, Direktor, mit Einzelunterschrift.