Informazioni su Daniel Boss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Boss
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Boss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3322423, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SMGV Region Bern Job Genossenschaft, in Bern, CHE-259.799.915, Neuengasse 20, 3011 Bern, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.01.2017.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe: Die Errichtung einer Personalverleihstelle für Mitglieder der "
Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband, Region Bern Genossenschaft"
(SMGV Region Bern). Den Verleih und die Vermittlung von Mitarbeitern im Bereich des Maler- und Gipsergewerbes in der Region Bern. Weitere Dienstleistungen im Bereich des Personalwesens für die Mitglieder des SMGV Region Bern.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 1.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Genossenschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen:
Liebi, Hans-Peter, von Seftigen, in Seftigen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sitter, Leonhard, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Boss, Daniel, von Langnau im Emmental, in Grosshöchstetten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buffolino, Marco, von Wohlen bei Bern, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Mattia, Tiziano, italienischer Staatsangehöriger, in Rubigen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garbani, Marco Alessandro, von Bern, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler, Jürg, von Schwarzenburg, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Roland, von Lützelflüh, in Worb, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CHE-107.985.580), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2947049, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Maler- und Gipserunternehmerverband Region Bern Genossenschaft, in Bern, CHE-102.464.635, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2013, Publ. 1148643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brückler, Philippe, von Bottenwil, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Urs, von Sumiswald, in Belp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buffolino, Marco Vinzenzo, von Wohlen bei Bern, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Knecht, Raphael, von Gommiswald, in Gwatt (Thun), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Daniel, von Langnau im Emmental, in Grosshöchstetten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5787494, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Boss Maler + Gipser GmbH, in Zäziwil, CH-035.4.007.291-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2006, S. 2, Publ. 3526378).
Statutenänderung:
09.11.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Maler- und Gipsergeschäftes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bemerkung zur Sacheinlage ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: CHF 236'598.30, wovon CHF 50'000.-- an das Stammkapital und CHF 186'598.30 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Daniel, von Langnau im Emmental, in Grosshöchstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00].