Informazioni su Luca Boschetti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Luca Boschetti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2853683, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Immoparcs SA, à Riddes, CHE-440.833.037, société anonyme (No. FOSC 224 du 18.11.2015, Publ. 2488457).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boschetti, Luca, de Bellinzona, à Bex, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 2811513, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
PILOT-IMMO SA, à Saxon, CHE-382.579.252, société anonyme (No. FOSC 113 du 16.06.2015, Publ. 2209733).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boschetti, Luca, de Bellinzona, à Bex, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 2488457, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Immoparcs SA, à Riddes, CHE-440.833.037, Rue de la Cour 8, 1908 Riddes, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
05.11.2015.
But:
toute activité dans le domaine de l'immobilier et la prise de participations, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions au porteur de CHF 100.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée et si les actionnaires ne sont pas tous connus, publication dans la FOSC pour les convocations aux assemblées générales et, pour les autres communications, par n'importe quel moyen de transmission écrit ou imprimable et par publication dans la FOSC si les actionnaires ne sont pas tous connus. Selon déclaration du 05.11.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Boschetti, Luca, de Bellinzona, à Bex, administrateur unique, avec signature individuelle.