Informazioni su Thomas Bornhauser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Bornhauser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Bornhauser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3269475, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
4e elektrotechnik ag, in Chur, CHE-115.662.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2016, Publ. 3027745).
Statutenänderung:
20.12.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bornhauser, Thomas, von Winterthur, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Caduff, Ignaz, von Lumnezia, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Zingg, Pascal, von Jenaz, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3027745, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Bernhard Elektronik AG, in Chur, CHE-115.662.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2015, Publ. 2283825).
Statutenänderung:
18.08.2016.
Firma neu:
4e elektrotechnik ag.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Planung und Ausführung von sämtlichen Installationen und Anlagen im Bereich Elektro Stark-/ und Schwachstrom, insbesondere in der Telefonie, Informatik, generell Kommunikationstechnik, bei Sicherheits- und Automationsanlagen sowie Radio/TV und allen Multimedia Anlagen und Installationen;
weiter bezweckt die Gesellschaft den Betrieb eines Zweiges im Bereich der Energieoptimierung sowie den Handel und Verkauf von Geräten und Produkten der Unterhaltungselektronik, von Weisswaren, von Elektroartikeln sowie Haushaltgeräten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 08.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingg, Pascal, von Jenaz, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bornhauser, Thomas, von Winterthur, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Curia Treuhand AG (CHE-107.060.819), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2933109, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Alpiq InTec Ost AG, in Chur, CHE-271.670.066, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2693323).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bornhauser, Thomas, von Winterthur, in Chur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pugliese, Domenico, von Domat/Ems, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger];
Mani, Simon Peter, von Andeer, in Vaz/Obervaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.