Informazioni su Tony Borgmans
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tony Borgmans
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005341234, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ALNIBO AG, in Zug, CHE-115.381.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963273).
Statutenänderung:
08.11.2021.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Bösch 67, 6331 Hünenberg. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Alfred Werner, von Bäretswil, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frehé, John Ferdinand Rudolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Borgmans, Tony, belgischer Staatsangehöriger, in Mol (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schilde (BE)].
Numero di pubblicazione: 1898253, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ALNIBO AG, in Zug, CHE-115.381.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2010, S. 24, Publ. 5523098).
Statutenänderung:
12.12.2014.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Alfred Werner, von Bäretswil, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Borgmans, Tony, belgischer Staatsangehöriger, in Schilde (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.