Informazioni su Christoph Boos
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Boos
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005767875, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Besico AG, in Muri bei Bern, CHE-108.277.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, S.0, Publ. 2325947). Gemäss Erklärung vom 17.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boos, Christoph, von Amden, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4611626, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Besico AG, bisher in Wohlen bei Bern, CH-035.3.012.881-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2005, S. 2, Publ. 2766742).
Statutenänderung:
4.08.2008.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Chutzenstrasse 4, 3073 Gümligen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Systemlösungen zur Erfassung, Kommunikation und Verarbeitung von Daten, inkl. Beratung Service. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Briefe.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinalter, Romedi, von Casti-Wergenstein, in Uettligen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Boos, Christoph, von Amden, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Einzelunterschrift.