Informazioni su Philipp Bollinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philipp Bollinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005247730, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Spitex Oberwil plus, in Oberwil (BL), CHE-107.642.513, Verein (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2019, Publ. 1004709908).
Statutenänderung:
10.05.2021.
Name neu:
Spitex Bottmingen Oberwil.
Zweck neu:
Der Verein fördert, unterstützt und ermöglicht im Auftrag der Gemeinden Bottmingen und Oberwil mit seinem Dienstleistungsangebot das Wohnen zu Hause für Menschen aller Altersgruppen, die der Hilfe, Pflege, Betreuung, Begleitung und Beratung bedürfen. Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe und das Wohlbefinden der Einwohnerinnen und Einwohner und ihres sozialen Umfeldes. Mit den Dienstleistungen soll der Eintritt in eine stationäre Einrichtung vermieden oder hinausgeschoben oder ein Spitalaufenthalt verkürzt werden. Bei Bedarf können weitere Dienstleistungen in Absprache mit den Gemeinden angeboten werden. Die Dienstleistungen des Vereins können von allen in Bottmingen und Oberwil wohnenden Personen in Anspruch genommen werden, unabhängig davon, ob sie Mitglied des Vereins sind oder nicht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieger-Jakobi, Claudia Kathrin, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bollinger, Philipp, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Richert, Jean-Philippe, von Fontenais, in Oberwil BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaffter, Rita, von Metzerlen-Mariastein, in Oberwil BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005142322, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Alters- und Pflegeheime Bottmingen und Oberwil, in Oberwil (BL), CHE-106.214.020, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005009892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollinger, Philipp, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buess, Brigitte Pascale, von Gelterkinden, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüninger-Frey, Franziska, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffter-Schumacher, Rita, von Metzerlen, in Oberwil BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pleuser, Ruth, von Oberwil (BL), in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Vulpen, Marianne, von Diegten, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3313619, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Alters- und Pflegeheime Bottmingen und Oberwil, in Oberwil (BL), CHE-106.214.020, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1591553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Hans, von Bottmingen und Safenwil, in Bottmingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Dr. Guy, von St. Gallen, in Oberwil (BL), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krapp, Mélanie, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Adrian, von Gontenschwil, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mücke, Wolfgang, von Hofstetten-Flüh, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schudel, Hans Ulrich, von Schaffhausen, in Bottmingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer Lopez, Dr. Annette, von Corsier-sur-Vevey, in Oberwil (BL), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weller, Robert, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollinger, Philipp, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buess, Brigitte Pascale, von Gelterkinden, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüninger-Frey, Franziska, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Liestal];
Inter Audit AG (CHE-107.430.394), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Inter Audit AG, in Basel (CH-270.3.005.416-2)].