Informazioni su Fred Bollinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fred Bollinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3819267, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pachtgenossenschaft Dällikon PGD, in Dällikon, CHE-103.602.578, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2011, Publ. 5986192).
Statutenänderung:
06.04.2017.
Domizil neu:
c/o René Bitterli, Baumgartenstrasse 14, 8108 Dällikon. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollinger, Fred, von Dänikon, in Dänikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Robert, von Affoltern im Emmental, in Dällikon, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günthardt, Kaspar, von Adliswil, in Dällikon, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andres, Hans-Peter, von Graben, in Dällikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Forrer, Felix, von Ganterschwil, in Dällikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Erwin, von Dällikon, in Dällikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schöni, Gilbert, von Sumiswald, in Dällikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitterli, René, von Dällikon, in Dällikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirt, Peter, von Birrhard, in Regensdorf, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Dällikon, in Dällikon, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Freddy, von Dällikon, in Dällikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schibli, Stefan, von Otelfingen, in Dällikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pachtgenossenschaft Dällikon PGD, in Dällikon, c/o Robert Christen, Bergstrasse 31, 8108 Dällikon, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
4.10.1994, 10.04.1996, 9.04.1997.
Zweck:
Verpächter und Bewirtschafter regeln gemeinsam und solidarisch die Pachtgeschäfte;
setzen sich ein für Erhaltung und Sicherung des Pachtlandes für die Bewirtschafter, faire Pachtzinse, gerechte Pachtlandverteilung unter Berücksichtigung des Zustandes vor der Neuzuteilung der Melioration, optimale Pachtlandzuteilung zu den Bewirtschaftungsschwerpunkten, Entlastung der privaten Verpächter, die ihr Land der Genossenschaft zur Verpachtung zur Verfügung stellen, von Kosten der Melioration, Regelung der Zweitnutzungen (z.B. Herbstnutzung), Abtausch unter Bewirtschaftern zur Verbesserung der Fruchtfolgen.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, eine Eintrittsgebühr von CHF100.¬ zu entrichten.
Publikationsorgan:
SHAB und amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Dällikon.
Eingetragene Personen:
Bollinger, Fred, von Dänikon, in Dänikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günthardt, Kaspar, von Adliswil, in Dällikon, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Robert, von Affoltern im Emmental, in Dällikon, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andres, Hans-Peter, von Graben, in Dällikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Forrer, Felix, von Ganterschwil, in Dällikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Erwin, von Dällikon, in Dällikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schöni, Gilbert, von Sumiswald, in Dällikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.