Informazioni su Oliver Bolliger Zimmermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Bolliger Zimmermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005685885, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ausländerdienst Baselland/ald, in Pratteln, CHE-107.796.116, Verein (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004839188).
Statutenänderung:
14.06.2017. 15.06.2021.
Name neu:
ald Ausländerdienst Baselland.
Zweck neu:
Der ald hat folgenden Zweck: a. Förderung der Integration von ausländischen Personen. b. Sprachdienstleistungen für ausländische Personen, Arbeitgebende und Behörden. c. Beratung zu Migrations- und Integrationsfragen.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge aus der Geschäftstätigkeit. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge aus der Geschäftstätigkeit und Zuwendungen aller Art.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beigel, Astrid, deutsche Staatsangehörige, in Steinen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bloch, Stefan Nestor, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Howald-Broder, Eveline, von Sargans und Thörigen, in Itingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Mosimann, Kaspar Simon, von Niederdorf, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bolliger Zimmermann, Oliver, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hämmerli, Michael, von Weesen, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Mathis, Stephan, von Schupfart, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Tütsch, Christopher Henry, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005663397, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Gemeinnützige Stiftung Wohnhilfe, in Basel, CHE-106.402.449, Stiftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2022, Publ. 1005432577).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger Zimmermann, Oliver, von Basel, in Basel, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005267064, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Gemeinnützige Stiftung Wohnhilfe, in Basel, CHE-106.402.449, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2020, Publ. 1004798246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaeslin, Florence, von Känerkinden, in Ziefen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger Zimmermann, Oliver, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.