Informazioni su Thomas Karl Bolliger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Karl Bolliger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3727717, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
INSOS Schweiz, in Bern, CHE-109.375.518, Verein (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, Publ. 2361351).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haltiner, Rudolf, von Altstätten, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Thomas, von Zürich, in Brütten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Uberti, Pierre-Alain, von Lausanne, in Lausanne, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paintner, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sieber, Stephan, von Reichenbach im Kandertal, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grädel, Mireille, von Huttwil, in Schliern b. Köniz (Köniz), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3437583, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Brühlgut-Stiftung für Behinderte, in Winterthur, CHE-105.999.861, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3192253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Thomas, von Zürich, in Brütten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Jürg, von Rothrist, in Hettlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Susanne, von Eptingen, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1878357, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
INSOS Schweiz, in Bern, CHE-109.375.518, Zieglerstrasse 53, 3007 Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2012, 26.06.2014.
Zweck:
INSOS Schweiz ist ein nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung. Sein Zweck ist es, seine Mitglieder und deren Institutionen zu unterstützen, die Qualität der von ihnen erbrachten Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zu fördern sowie auf bestmögliche Rahmenbedingen für ihre Tätigkeit hinzuwirken. Im Weiteren vgl. Statuten.
Mittel:
Jahrebeiträge, Leistungen, Beiträge und Subventionen der öffentlichen Hand, Erlöse aus Dienstleistungen, Spenden, Legate, Zuwendungen, Zinsen und sonstige Erträge.
Eingetragene Personen:
Streiff-Feller, Marianne, von Thun, in Urtenen-Schönbühl, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cottet, Philippe, von Genève, in Vernand-Dessous (Lausanne), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Thomas, von Zürich, in Brütten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ender, Meinrad, von Niederwil AG, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gay Truffer, Françoise, von Randa, in Monthey, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Goldbecker, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haltiner, Rudolf, von Altstätten, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Proietti, Marzio, von Bellinzona, in Melano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuler Windlin, Medea, von Rothenthurm, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saxenhofer, Peter, von Köniz, in Spiegel bei Bern (Köniz), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uberti, Pierre-Alain, von Lausanne, in Lausanne, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TBO Revisions AG (CHE-103.352.097), in Zürich, Revisionsstelle.