Informazioni su Yves Abraham Bollag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Yves Abraham Bollag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1006116738, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LB Squared GmbH, in Fällanden, CHE-420.067.647, Grossplatzstrasse 21a, 8118 Pfaffhausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.07.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art sowie die Entwicklung und Herstellung von Produkten und die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie und Lebensmittel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 09.07.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Iten, Stefan Hias, von Unterägeri, in Fällanden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Bollag, Yves Abraham, von Endingen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Barmet, Lucien Emmanuel, von Zürich, in Fällanden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bollag, Liam Nathan, von Endingen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1859283, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ArtyArty GmbH, in Risch, CHE-115.861.543, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2010, S. 20, Publ. 5750426).
Firma neu:
ArtyArty GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.11.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollag, Yves, von Endingen, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Bollag, Guy Jakob, von Endingen, in Jaffa (IL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 475 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5836612, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Whitenoise Productions AG, in Zürich, CH-020.3.028.526-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, S. 20, Publ. 5767492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollag, Yves, von Endingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Peter, von Gränichen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].