Informazioni su Dirk Boldt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dirk Boldt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005658577, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ha+p holding ag, in Bern, CHE-331.762.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2016, Publ. 3103559).
Statutenänderung:
10.01.2023.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
c/o Dirk und Sina Boldt, Dammweg 3, 3072 Ostermundigen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boldt, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004698848, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hautle Anderegg + Partner AG, in Bern, CHE-106.001.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530585).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boldt, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hautle, Bernhard, von Appenzell, in Bösingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004530585, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hautle Anderegg + Partner AG, in Bern, CHE-106.001.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2694979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Fritz Rudolf, von Lauperswil, in Fraubrunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hautle, Bernhard, von Appenzell, in Bösingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boldt, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].