Informazioni su Roman Bohner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roman Bohner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005539925, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Büren a/A, in Büren an der Aare, CHE-102.342.096, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2011, S.5, Publ. 5988326).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Büren a/A in Liquidation.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Walter Kunz, Hauptstrasse 138, 2554 Meinisberg]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.08.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Heinz, von Aetigkofen, in Pieterlen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Eggli, Walter, von Rüti bei Büren, in Rüti bei Büren, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Kunz, Walter, von Meinisberg, in Meinisberg, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Mischa, von Mosnang, in Lengnau BE, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bandi, David, von Oberwil bei Büren, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bohner, Roman, von Wiedlisbach, in Leuzigen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Samuel, von Buchegg, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Mitglied der Verwaltung, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Pfister, Samuel 1963, von Küttigkofen, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Stalder, Peter, von Lützelflüh, in Pieterlen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004964856, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Leuzigen, in Leuzigen, CHE-100.587.698, Genossenschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2020, Publ. 1004830388).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Leuzigen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.06.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohner, Roman, von Wiedlisbach, in Leuzigen, Präsident der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär];
Rätz, Urs, von Leuzigen, in Leuzigen, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär];
Wyss, Bernhard, von Arni (BE), in Leuzigen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Kassier oder Vizepräsident].
Numero di pubblicazione: HR02-1004825955, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Leuzigen, in Leuzigen, CHE-100.587.698, Genossenschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2019, Publ. 1004564192).
Domizil neu:
c/o Roman Bohrer, Längersmasttstrasse 4, 3297 Leuzigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affolter, Martin, von Leuzigen, in Leuzigen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohner, Roman, von Wiedlisbach, in Leuzigen, Präsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Rätz, Urs, von Leuzigen, in Leuzigen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär [bisher: Vizepräsident der Verwaltung + Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier];
Wyss, Bernhard, von Arni (BE), in Leuzigen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Kassier oder Vizepräsident.