Informazioni su Jürg Bösiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Bösiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005060425, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kaufmännischer Verband Winterthur (KVW), in Winterthur, CHE-100.111.232, Verein (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, Publ. 3808073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galladé, Chantal, von Isérables, in Winterthur, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurtig, Hanspeter, von Kriechenwil, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösiger, Jürg, von Langenthal, in Elgg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reutlinger, Marc, von Zollikon, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basler, Marc, von Küttigen, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1786155, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kaufmännischer Verband Winterthur (KVW), in Winterthur, CHE-100.111.232, Verein (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2013, Publ. 7042128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler Tschupp, Eva, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stanger, Erika, von Winterthur, in Wald ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galladé, Chantal, von Isérables, in Winterthur, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Peter, von Ellikon an der Thur, in Ellikon an der Thur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hurtig, Hanspeter, von Kriechenwil, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Roman, von Brig-Glis, in Elsau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bösiger, Jürg, von Langenthal, in Elgg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6071774, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Karussell-Zanzibar, in Winterthur, CH-020.5.000.408-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2007, S. 20, Publ. 3922882).
Statutenänderung:
11.02.2011.
Firma neu:
Genossenschaft Karussell-Zanzibar in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.02.2011aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 02.03.2011. wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösiger, Jürg, von Langenthal, in Hagenbuch, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher:von Untersteckholz, Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balmer, Hans, von Ferenbalm, in Hagenbuch, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Danner, Roger, von Schaffhausen, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].