Informazioni su Christoph Bösel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Bösel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005791947, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Malergeschäft Gebr. Bösel, in Nürensdorf, CHE-108.193.972, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.1999).
Firma neu:
Malergeschäft Bösel.
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Bruno Bösel-Hering aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Christoph Bösel führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösel-Hering, Bruno, von Jona, in Nürensdorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösel, Christoph, von Hombrechtikon, in Nürensdorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1120131, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissbau Totalunternehmung GmbH, in Zollikon, CH-020.4.043.743-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2010, S. 24, Publ. 5905094).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösel, Bruno, von Rapperswil-Jona, in Nürensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösel, Christoph, von Hombrechtikon, in Nürensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6291804, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissbauservice GmbH, in Nürensdorf, CH-020.4.034.220-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S. 31, Publ. 4853564).
Statutenänderung:
19.07.2011.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 29, 8600 Dübendorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösel, Bruno, von Jona, in Nürensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Bösel, Christoph, von Hombrechtikon, in Nürensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleiker, Stefan, von Neckertal, in Wald ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.