Informazioni su Mathias Bösch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Mathias Bösch
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mathias Bösch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2328353, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Technische Betriebe Glarus Nord, in Glarus Nord, CHE-116.402.439, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2155477).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Mathias, von Nesslau, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2247759, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
fischli elektro ag, in Glarus Nord, CHE-101.518.062, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, Publ. 6219834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Mathias, von Nesslau, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischli, Fridolin, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6219834, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
fischli elektro ag, in Obstalden, CH-160.3.003.873-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 12, Publ. 5397904).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischli, Fridolin, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Näfels, in Näfels];
Bösch, Mathias, von Nesslau, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Nesslau, in Mollis].