Informazioni su Alexia Böniger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alexia Böniger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005559018, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
i opener AG, in Zürich, CHE-395.074.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786013).
Statutenänderung:
05.09.2022.
Sitz neu:
Männedorf.
Domizil neu:
Im Steinbrüchel 67, 8708 Männedorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böniger, Alexia, von Glarus Süd, in Weiningen (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1005355200, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Alexia Böniger - The Art of New Work, in Zürich, CHE-404.102.498, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2018, Publ. 4160271).
Sitz neu:
Weiningen (ZH).
Domizil neu:
I de Chneble 14, 8104 Weiningen ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böniger, Alexia, von Glarus Süd, in Weiningen (ZH), Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wohlen (AG)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005249652, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein JOB TV, in Zürich, CHE-114.492.472, Verein (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Ursula, von Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard, Kurt, von Zürich und Kerns, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böniger, Alexia, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paszti, Thomas, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.