Informazioni su Rita Böger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rita Böger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6939698, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Betagtenzentrum Dösselen, in Eschenbach LU, CH-100.7.017.937-5, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2006, S. 9, Publ. 3638950). Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 15.12.2005 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldispühl, Albin, von Eschenbach LU und Ballwil, in Eschenbach LU, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemeinde Eschenbach LU, handelnd durch die Rechnungskommission, in Eschenbach LU, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böger, Rita, von Langnau im Emmental, in Eschenbach LU, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin ohne Zeichnungsberechtigung];
Brügger, Joseph, von Hitzkirch, in Eschenbach LU, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oehen, Franz, von Eschenbach LU und Hohenrain, in Eschenbach LU, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3638950, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Betagtenzentrum Dösselen, in Eschenbach LU, CH-100.7.017.937-5, Ideelle und finanzielle Unterstützung des Betagtenzentrums Dösselen zur Entlastung der Gemeinde Eschenbach, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.1995, S. 6735).
Domizil neu:
c/o Ursula Nick, Unterdorfstrasse 11, 6274 Eschenbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kruse, Eleonora, von Eschenbach LU und St. Gallen-Tablat, in Eschenbach LU, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurschler, Margrit, von Engelberg, in Eschenbach LU, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nick, Ursula, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brügger, Joseph, von Hämikon, in Eschenbach LU, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Böger, Rita, von Langnau im Emmental, in Eschenbach LU, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Bertha, von Eschenbach LU und Hohenrain, in Eschenbach LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gemeinde Eschenbach LU, handelnd durch die Rechnungskommission, in Eschenbach LU, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2207042, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HBE Service Sanitär Heizung AG, in Emmen, Reparatur, Sanierung und Neuinstallation von Sanitär- und Heizungsanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.1998, S. 5703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helfenstein, Josef, von Littau, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böger, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenbach LU, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böger, Rita, von Langnau im Emmental, in Eschenbach LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helfenstein, Annelies, von Littau, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Falsitta, Marco, von Samnaun, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Falsitta-Hellrigl, Cristina, von Samnaun, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.