Informazioni su Bernhard Blumenstein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Blumenstein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4832684, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ELECTROPOL AG, in Luzern, CH-150.3.000.310-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2008, S. 10, Publ. 4541348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arregger, Marc, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Alpina Treuhand AG, in Hergiswil NW (CH-150.3.001.204-6), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumenstein, Bernhard, von Niederbipp, in Tegerfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
D & G Wirtschaftsprüfer AG, in Zürich (CH-020.3.927.644-0), Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Esag Kommunikations-Systeme AG, bisher in Z ü r i c h , Fabrikation, Handel und Installation von Schwachstromanlagen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.1999, S. 5738).
Statutenänderung:
15.09.2000.
Firma neu:
ESAG Kommunikations-Systeme AG.
Sitz neu:
O b e r g l a t t .
Domizil neu:
Wehntalerstrasse 6, 8154 Oberglatt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüb, Hans, von Zollikon, in Oberrieden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa, Delegierter];
Blumenstein, Bernhard, von Niederbipp, in Tegerfelden, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Dürr, Jean-Pierre, von Aarau, in Bösingen, mit Einzelprokura.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Esag Kommunikations-Systeme AG, in Z ü r i c h, Fabrikation, Handel und Installation von Schwachstromanlagen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.1996, S. 3602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willy Bühler & Co Treuhand und Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Tschumi, Kurt, von Wolfisberg, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tautschnig, Andreas, von Beringen, in Dachsen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Blumenstein, Bernhard, von Niederbipp, in Tegerfelden, mit Einzelprokura;
Bürgi, Kurt, von Fischingen, in Fischingen, Revisionsstelle.