Informazioni su Martin Robert Bloch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Robert Bloch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006007251, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zettelwerk AG, in Winterthur, CHE-225.377.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2013, S.0, Publ. 933415).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bloch, Martin Robert, von Schaffhausen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard, Matthias, von Winterthur, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4153895, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lusimo KlG, in Zürich, CHE-401.306.604, Kalkbreitestrasse 120, 8003 Zürich, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.04.2018.
Zweck:
Möbel- und Produkteentwicklung. Vertrieb und Handel von Möbeln und Accessoires.
Eingetragene Personen:
Lüthi, Simon Mark, von Signau, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bloch, Martin Robert, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4208810, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Design Association (SDA), in Zürich, CH-020.6.900.436-5, Verein (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2005, S. 18, Publ. 3083620).
Statutenänderung:
29.04.2005, 28.04.2006.
Zweck neu:
Die Swiss Design Association vereint die Berufsleute aller Design-Disziplinen der Schweiz und weitere - am Schweizerischen Designschaffen interessierte - natürliche und juristische Personen. Die Swiss Design Association entwickelt professionelle Dienstleistungen für ihre Mitglieder. Die Swiss Design Association fördert die Qualität des Schweizerischen Designschaffens. Die Swiss Design Association setzt sich für die Anerkennung des Designs auf politischer und wirtschaftlicher Ebene ein. Die Swiss Design Association setzt sich für eine Berufsbildung in den verschiedenen Design-Disziplinen ein, welche die von ihr geforderten Interessen und Ziele garantiert. Die Swiss Design Association unterhält Beziehungen zu gleichgesinnten Berufsvereinigungen im In- und Ausland, insbesondere zu ICSID (International Councel of Societies of Industrial Design). Die Swiss Design Association sorgt für den Austausch von Erfahrungen, Wissen und Meinungen durch Diskussionen, Veranstaltungen, Studien und Publikationen. Die Swiss Design Association unterstützt und berät nationale und internationale Institutionen in Designfragen.
Mittel neu:
jährliche Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus der Verbandstätigkeit, Zinserträge, freiwillige Zuwendungen, Sponsoring. [bisher: Mittel: Von der Generalversammlung zu bestimmende jährliche Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus der Verbandstätigkeit, freiwillige Zuwendungen, Zinserträge, Sponsoring, Einnahmen aus der Zertifizierung 'Certificate of the Swiss Design Association'.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Paoli, Hanspeter, von Zürich, in Oberengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Vock, Susanne, von Wohlen AG, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hinrichs, Christiane Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Meisterschwanden, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bloch, Martin, von Laupersdorf und Schaffhausen, in Zürich, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Howeg, Florian, von Hinwil, in Zürich, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bencseky, Beatrix, von Lausen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Carrel, Thomas, von Lamboing, in Iffwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ernst Magener, Meret, von Bern und Aarau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Westmeyer, Stefan, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.