Informazioni su Josef Fridolin Blersch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Fridolin Blersch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005040522, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Verkehrssicherheitsrat, in Bern, CHE-113.603.800, Verein (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blersch, Josef Fridolin, von Schüpfheim, in Rickenbach b. Schwyz (Schwyz), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgisser, Gallus, von Giffers, in Schmitten FR, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wernli, Urs, von Thalheim (AG), in Herznach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3103607, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Verkehrssicherheitsrat, in Bern, CHE-113.603.800, Verein (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2559659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter-Martin, von Tägerig, in St-Blaise (Saint-Blaise), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Balsiger, Oskar, von Köniz, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Willy, von Zürich, in Binz (Maur), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blersch, Josef Fridolin, von Schüpfheim, in Rickenbach b. Schwyz (Schwyz), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Wenger, Kurt, von Rüeggisberg, in Meikirch, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Marti, Karine Colette Claire, von Breitenbach, in Courgenay, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schöbi, Daniel Josef, von Berneck, in Gossau SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Maura Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5809042, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Verkehrssicherheitsrat, in Bern, CH-035.6.037.267-0, Verein (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2010, S. 5, Publ. 5619170).
Statutenänderung:
18.04.2008, 30.04.2010.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand, Geschäftsstelle, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blersch, Josef Fridolin, von Schüpfheim, in Rickenbach b. Schwyz, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Balsiger, Oskar, von Köniz, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blanc, Pascal, von Fribourg und Corbières, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buhmann, Brigitte, von Meilen, in Ins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürgisser, Gallus, von Giffers, in Schmitten FR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haueter, Jürg, von Trachselwald, in Orpund, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hefti, Fritz, von Ennenda, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huguenin, Raphael Denis, von La Sagne, in Boll (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lussi, Hans, von Winterthur und Stans, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thévenaz, Jean-Marc, von Bullet, in Chamblon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Willy, von Zürich, in Binz (Maur), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wernli, Urs, von Thalheim AG, in Herznach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.