Informazioni su Jürg Blattner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jürg Blattner
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Blattner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005922771, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Physystron GmbH, in Marthalen, CHE-110.614.368, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2010, S.30, Publ. 5434028).
Firma neu:
Physystron GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Jürg Blattner, Im Sterne 12, 8460 Marthalen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattner, Jürg, von Küttigen, in Marthalen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6319360, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen, in Marthalen, CH-020.5.900.355-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2009, S. 29, Publ. 5372874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti, Jürg, von Zürich, in Marthalen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blattner, Jürg, von Küttigen, in Marthalen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Rudolf genannt Ruedi, von Truttikon, in Marthalen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dünki, Martin, von Rorbas, in Marthalen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3441588, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elektrizitätskorporation Marthalen, in Marthalen, CH-020.5.900.355-4, Bezweckt, für ihre Mitglieder elektrische Energie nach einem besonderen Reglement, über ein eigenes Verteilnetz, wirtschaftlich durchzuleiten, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2002, S. 12, Publ. 558358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corrodi, Paul, von Marthalen, in Marthalen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wipf, Erich, von Marthalen, in Marthalen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten, Monika, von Beringen und Marthalen, in Marthalen, Vizepräsidentin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blattner, Jürg, von Küttigen, in Marthalen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nägeli, Ernst, von Marthalen, in Marthalen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.