Informazioni su Urs Blaser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Blaser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Blaser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004917611, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Pavillon Gastronomie AG, in Olten, CHE-261.127.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508692). Mit Erklärung vom 17.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Urs, von Langnau im Emmental, in Rickenbach SO, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle;
Pallas, Georgos, genannt Jorgos, von Leissigen, in Olten, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pallas, Grigorios, von Leissigen, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004879520, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Arte Konferenzzentrum AG, in Olten, CHE-103.078.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pallas, Georgos genannt Jorgos, von Leissigen, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blaser, Urs, von Langnau im Emmental, in Rickenbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pallas, Grigorios, von Leissigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hägendorf, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7113438, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Pavillon Gastronomie AG, in Olten, CH-241.3.011.671-8, Riggenbachstrasse 10, 4600 Olten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.03.2013.
Zweck:
Betrieb von Gastronomiebetrieben im In- und Ausland. Kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, ferner Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Pallas, Grigorios, von Leissigen, in Hägendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blaser, Urs, von Langnau im Emmental, in Rickenbach SO, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steidle, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Oftringen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pallas, Georgos, genannt Jorgos, von Leissigen, in Olten, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-251.833.951), in Aarau, Revisionsstelle.