Informazioni su Martin Blaser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Blaser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Blaser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006131121, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Ilfis, in Langnau im Emmental, CHE-107.217.860, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843419).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Ilfis in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.07.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Martin, von Langnau im Emmental, in Schüpbach (Signau), Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier der Verwaltung];
Schafroth, Markus, von Konolfingen, in Schüpbach (Signau), Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier der Verwaltung];
Wüthrich, Fritz, von Trub, in Schüpbach (Signau), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung];
Bigler, Simon, von Worb, in Langnau im Emmental, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005244977, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LANDI Region Langnau AG, in Rüderswil, CHE-114.629.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2019, Publ. 1004627043).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Hans, von Langnau im Emmental, in Schwanden im Emmental (Rüderswil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Jakob, von Trub, in Signau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Christian, von Oberdiessbach, in Emmenmatt (Lauperswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Räz, Urs, von Rapperswil (BE), in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blaser, Martin, von Langnau im Emmental, in Schüpbach (Signau), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neuenschwander, Felix, von Signau, in Signau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheidegger, Daniel, von Trub, in Schüpbach (Signau), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stettler, Fritz, von Landiswil, in Signau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005111896, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Ilfis, in Langnau im Emmental, CHE-107.217.860, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2020, Publ. 1004823688).
Domizil neu:
c/o Jürg Liechti, Ilfisstalden 72, 3550 Langnau im Emmental.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigler, Hans, von Worb, in Langnau im Emmental, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Martin, von Langnau im Emmental, in Schüpbach (Signau), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier der Verwaltung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schafroth, Markus, von Konolfingen, in Schüpbach (Signau), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier der Verwaltung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Wüthrich, Fritz, von Trub, in Schüpbach (Signau), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Scheidegger, Daniel, von Trub, in Schüpbach (Signau), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].