Informazioni su Dieter Blanckarts
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Blanckarts
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2245063, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ffbk Architekten AG, in Basel, CHE-101.878.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2014, Publ. 1850825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blanckarts, Dieter, von Basel, in Riehen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hersberger, Alfred, von Liestal, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Bernhard, von Nesslau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Wyss, Hans Peter, von Ringgenberg BE, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Werthmüller, Stephan Otto, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2186993, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Zwimpfer Partner Management AG, in Münchenstein, CHE-101.085.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013, Publ. 1057203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blanckarts, Dieter, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
vosselerpartners gmbh (CHE-109.421.360), in Reinach BL, Revisionsstelle [bisher: vosselerpartners gmbh (CH-280.4.005.119-2)].
Numero di pubblicazione: 1940571, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Personalfürsorgestiftung der Zwimpfer Partner AG, in Basel, CHE-109.741.385, Stiftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957527).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Zwimpfer Partner AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 18.11.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanckarts, Dieter, von Basel, in Riehen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burri, Philippe, von Rüschegg, in Münchenstein, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rüschegg, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cadalbert, Jean Claude, von Rueun, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rueun, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martin, Rita, von Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].