Informazioni su Alain M. Blanc
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alain M. Blanc
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005109994, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Grimontana AG, in Klosters-Serneus, CHE-102.862.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S.12, Publ. 5947088).
Sitz neu:
Klosters. [Anpassung des Sitzes und der Personenangaben infolge Namensänderung der Gemeinde].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanc, Alain M., von Belmont-sur-Lausanne, in Klosters, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Klosters-Serneus];
Tharpex Treuhand- und Revisions AG (CHE-103.102.956), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Tharpex Treuhand- und Revisions AG (CH-170.3.008.891-7)].
Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Grimontana AG, in Klosters-Serneus, Führung von Gastwirtschaftsbetrieben vorwiegend im Kanton Graubünden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.1999, S. 6521).
Statutenänderung:
21.08.2001.
Aktienkapital neu:
CHF 325'000 [bisher: CHF 250'000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 325'000.
Aktien neu:
3'250 Namenaktien zu CHF 100 [bisher: 2'500 Inhaberaktien zu CHF 100].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoenen, Albert H., von Maur, in Forch Gde. Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lemm Treuhand AG, in Davos, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanc, Alain M., von Belmont-sur-Lausanne, in Klosters Gde. Klosters-Serneus, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor];
Arrow Consult AG, in Näfels, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
S.I. Riant Cour Lausanne, bisher in Lausanne, Affaires immobilières, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.1996, S. 1412).
Statutenänderung:
7.01.1998.
Firma neu:
Riant Cour S.A. .
Sitz neu:
Klosters-Serneus.
Domizil neu:
Landstrasse 170, 7250 Klosters.
Zweck neu:
Übernahme von Treuhand-, Beratungs- und Verwaltungsmandaten sowie deren Durchführung im eigenen Namen oder im Namen Dritter;
die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und verkaufen, kann Vertretungen übernehmen und im In- und Ausland Tochtergesellschaften gründen und Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF80'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF80'000.
Aktien:
80 Inhaberaktien zu CHF1 000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern deren Namen und Adressen dem Verwaltungsrat bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Weitere Änderungen der Statuten betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serafini, Enrico, von Oberwil im Simmental, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun, Heinrich, von Kreuzlingen, in Schaffhausen, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Atag Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Bernhard, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schaufelberger, Ernst, von Thalwil, in Thalwil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Candrian, Curdin Daniel, von Sagogn, in Greifensee, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ammon, Peter, von Herzogenbuchsee, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blanc, Alain, von Belmont-sur-Lausanne, in Klosters (Klosters-Serneus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmann, Robert, von Wohlen AG, in Uetliburg SG, Revisionsstelle.