Informazioni su Yvonne Bischoff
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Yvonne Bischoff
Ultimi comunicati FUSC: Yvonne Bischoff
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006111082, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Anhänger - Fahrzeugbau Wenk AG, in St. Gallen, CHE-195.411.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, S.0, Publ. 3456191).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fust, Hans Peter, von Mosnang, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fust, Tuyet Son, von St. Gallen, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blessing, Daniel Markus, von Berg (SG), in Waldkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bischoff, Yvonne, von St. Gallen, in Waldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005696701, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BBoutdoor GmbH, in Waldkirch, CHE-390.746.925, Neubrunnstrasse 8, 9205 Waldkirch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Camping- und Freizeitartikeln, insbesondere von Fahrzeugen, Zelten sowie sämtlichem Zubehör und Waren aller Art, sowie die Herstellung und den Ausbau von Fahrzeugen. Zudem wird auch die Vermietung von Wohnmobilen, Wohnwagen und Fahrzeugen aller Art erstellt. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermieten, vermitteln und verwalten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.02.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Blessing, Daniel Markus, von Berg (SG), in Waldkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bischoff, Yvonne, von St. Gallen, in Waldkirch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2716615, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Blessing Bischoff GmbH, in St. Gallen, CHE-116.173.552, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957413).
Statutenänderung:
02.03.2016.
Sitz neu:
Waldkirch.
Domizil neu:
Neubrunnstrasse 8, 9205 Waldkirch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischoff, Yvonne, von St. Gallen, in Waldkirch, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in St. Gallen];
Blessing, Daniel Markus, von Berg SG, in Waldkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in St. Gallen].