Informazioni su Yvonne Bischoff
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Yvonne Bischoff
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yvonne Bischoff
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004695815, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Decima AG, in Hüttlingen, CHE-101.095.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2013, S.0, Publ. 7009012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagmann, Thomas, von Sevelen, in Triesen (LI), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hagmann-Hilti, Adelheid, von Sevelen, in Sevelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischoff, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Frauenfeld (Gachnang), mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Engesser GmbH, in M ü n c h w i l e n T G , Ausführung sämtlicher Baumontage-Arbeiten sowie Handel mit Zubehörteilen von Motorrädern, deren Reparaturen und Import / Export, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 28.05.1998, S. 3627).
Statutenänderung:
2.06.1999.Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bischoff, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Islikon (Gachnang), Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engesser, Andreas, von Mosnang, in Münchwilen TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.- [bisher: in Rickenbach TG, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-].
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Engesser GmbH, in Münchwilen TG, Ringstrasse 7, 9543 St. Margarethen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.05.1998.
Zweck:
Ausführung sämtlicher Baumontage-Arbeiten sowie Handel mit Zubehörteilen von Motorrädern, deren Reparaturen und Import / Export. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF20'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 20.05.1998 von Andreas Engesser, in Rickenbach TG, 1 Harley Davidson, Fxrs 1340, 1 PW Ford Escort 1.6i sowie diverses Werkzeug zum Preis von CHF45'000.¬, wovon insgesamt CHF20'000.¬ auf das Stammkapital angerechnet und CHF25'000 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Engesser, Andreas, von Mosnang, in Rickenbach TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF19'000.¬;
Bischoff, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Islikon (Gachnang), Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF1'000.¬.