Informazioni su Martin Bischoff
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Bischoff
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Bischoff
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4464570, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lada (Schweiz) AG, Zweigniederlassung Münchenbuchsee, in Münchenbuchsee, CH-053.9.016.747-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2006, S. 3, Publ. 3505400).
mit Hauptsitz in:
Freiburg.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-217.0.630.784-4.
Statuten Hauptsitz:
[Streichung des Statutendatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 05.02.2004].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV].
Zweck Hauptsitz:
[Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Streichung von Vladimir Sedykh und Beat Corpataux von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sedykh, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Villars-sur-Glâne, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bischoff, Martin, von Thun, in Münchenbuchsee (Zollikofen), Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corpataux, Beat, von Tentlingen, in Tentlingen, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2206826, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lada (Schweiz) AG, Zweigniederlassung Münchenbuchsee (Lada (Suisse) SA, succursale de Münchenbuchsee) (Lada (Svizzera) SA, succursale Münchenbuchsee), in Münchenbuchsee, Industriestrasse 47, 3052 Zollikofen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Lada (Schweiz) AG (Lada (Suisse) SA) (Lada (Svizzera) SA).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Freiburg.
Statuten Hauptsitz:
05.01.2004.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
22.02.1995.
Zweck Hauptsitz:
Import von Automobilfahrzeugen, Ersatzteilen und Zubehör der Marke Lada in die Schweiz;
Handel, Import und Export mit allen Produkten;
Beteiligung an Gesellschaften mit ähnlichem Zweck.
Eingetragene Personen:
Sedykh, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Villars-sur-Glâne, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Buyssens, Grégoire, von Chêne-Bougeries, in Givisiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischoff, Martin, von Thun, in Münchenbuchsee (Zollikofen), Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Simtec M. Bischoff, in M ü n c h e n b u c h s e e, Industriestrasse 43, 3052 Zollikofen, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Import, Export von sowie Handel mit Waren aller Art. Setzt das Geschäft der erloschenen Kollektivgesellschaft «Simtec M. Bischoff + S. Ruch», in Münchenbuchsee, im Sinne von Art. 579 OR fort .
Eingetragene Personen:
Bischoff, Martin, von Thun, Münchenbuchsee, Inhaber, mit Einzelunterschrift.