Informazioni su Thomas Birrer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Birrer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1128661, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
FUBI Immobilien AG, bisher in Reinach AG, CH-400.3.000.506-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6361532).
Gründungsstatuten:
01.09.1972.
Statutenänderung:
08.10.2013.
Sitz neu:
Kerns.
Domizil neu:
Flüelistrasse 13, 6064 Kerns.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, schriftlich, per Fax oder E-Mail. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Renato, von Reinach AG, in Reinach AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Birrer, Jürg, von Nottwil, in Reinach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Birrer, Thomas, von Nottwil, in Menziken, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Mike, von Kirchleerau, in Zürich, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 944440, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
DBH Immobilien AG, in Reinach AG, Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2001, S. 7141).
Statutenänderung:
25.03.2003.
Firma neu:
FUBI Immobilien AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchser, Daniel, von Schöftland, in Reinach AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Renato, von Reinach AG, in Reinach AG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Birrer, Jürg, von Nottwil, in Reinach AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Birrer, Thomas, von Nottwil, in Menziken, mit Einzelprokura.